Відповідно до частини шостої статті 16 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", у зв'язку з підвищенням кваліфікації оцінювачами, що зареєстровані в Державному реєстрі оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, наказую:
1. Поновити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів відповідно до поданої інформації про підвищення кваліфікації за відповідними напрямами оцінки майна (перелік додається).
2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в "Державному інформаційному бюлетені про приватизацію" та додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті "Відомості приватизації" та на веб-сайті Фонду державного майна України в Інтернеті.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Заступник Голови Фонду | Є. Асташев |
Додаток
до наказу Фонду державного майна України
09.08.2017 N 1283
N | Прізвище, ім'я, по батькові | Свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів та СОД | Кваліфікаційний документ оцінювача | Регіон | |||
|
| Номер | Дата видачі | Номер | Дата видачі | Навчальний заклад*/ |
|
1 | Архиповець Владислав Вадимович | 7566 | 17.06.2009 | МФ N 6930 | 30.05.2009 | УКШ | м. Київ |
2 | Бажутін Сергій Сергійович | 8331 | 29.07.2010 | МФ N 6943 | 30.05.2009 | Експерт-Сервіс | м. Київ |
3 | Білопольський Ігор Григорович | 5537 | 31.05.2007 | N 339 | 28.12.95 | ІКЦ УТО | Донецька обл. |
4 | Верига Тетяна Мирославівна | 11005 | 11.10.2013 | МФ N 5202 | 14.07.2007 | МІБ | м. Чернівці |
5 | Захарчук Олександр Васильович | 204 | 15.10.2015 | МФ N 70 | 11.07.2015 | УКШ | м. Київ |
6 | Кобилинська Світлана Францівна | 6831 | 29.08.2008 | N 979 | 22.03.2001 | УКШ | м. Київ |
МФ N 5998 | 24.05.2008 | МІБ | |||||
7 | Могилова Марина Михайлівна | 205 | 15.10.2015 | МФ N 72 | 11.07.2015 | УКШ | Київська обл. |
8 | Пінькас Олександр Валерійович | 169 | 19.07.2017 | МФ N 73 | 11.07.2015 | УКШ | м. Київ |
9 | Ткач Юлія Станіславівна | 10560 | 30.08.2013 | ЦМК N 464 | 11.07.2009 | МІБ | м. Одеса |
____________
*/ ІКЦ УТО - Колективне підприємство "Інформаційно-консультаційний центр" Українського товариства оцінювачів;
УКШ - ТОВ "Українська комерційна школа";
Експерт-Сервіс - Український центр післяаварійного захисту "Експерт-Сервіс";
МІБ - Міжнародний інститут бізнесу.
Заступник директора Департаменту | С. Булгакова |